开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇新当选的自治区人民政府领导同志简历范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!
1976年9月~1986年5月,先后在同心县王团乡、宁夏大学、同心县委宣传部、自治区党委办公厅等单位工作、学习;
1986年5月,任自治区党委办公厅副处级秘书;
1989年1月,任自治区党委政策研究室办公室副主任(正处级);
1993年6月,任自治区党委政策研究室副主任;
1997年12月,任自治区党委宣传部常务副部长;
1998年3月,任自治区党委宣传部部长;
1998年4月,任自治区党委常委、宣传部部长;
2001年4月,任自治区党委常委、银川市委书记;
2003年12月,任自治区党委常委、自治区政府副主席、党组副书记;
2007年4月,任自治区党委副书记,自治区政府副主席、代主席、党组书记;
2008年1月,任自治区党委副书记,自治区政府主席、党组书记。
十六届中央候补委员、十六届四中全会递补为中央委员,十七、十八届中央委员。
1977年6月~1987年4月,先后在银川一中、银川师专、银川市郊区掌镇中学、银川市供销社等单位学习、工作;
1987年4月,任共青团银川市委副书记;
1992年3月,任共青团银川市委书记;
1992年10月,任共青团宁夏回族自治区委副书记;
1995年3月,任共青团宁夏回族自治区委书记;
1998年6月,任银南地委副书记,吴忠市工委、吴忠市委副书记(正厅级)(其间:1999年5月~11月挂职任北京市丰台区委副书记);
2001年3月,任自治区民政厅党组书记、厅长;
2003年1月,任自治区政府副主席、党组成员;
2007年6月,任自治区党委常委, 自治区政府副主席、党组成员。
十七、十八届中央候补委员。
1980年9月~1992年5月,先后在北京航空学院、航空航天部五院501部等单位学习、工作;
1992年5月,任航空航天部五院501部结构室副主任;
1994年8月,任航天工业总公司五院501部副主任;
1995年5月,任中国航天工业总公司五院院长助理(正局级)、神舟一号飞船系统常务副总指挥;
1996年5月,任中国航天工业总公司五院副院长、党委委员;
2003年1月,任中国航天科技集团公司五院院长、党委副书记(2000年4月~2004年2月兼任神舟二号至五号飞船系统总指挥);
2006年5月,任中国科学技术协会副主席(兼职),中国航天科技集团公司五院院长、党委副书记;
2007年12月,任中国科学技术协会副主席(兼职),中国航天科技集团公司副总经理、党组成员;
2012年3月,任中国科学技术协会副主席(兼职),自治区党委常委,宁东能源化工基地党工委书记、管委会主任;
2013年1月,任中国科学技术协会副主席(兼职),自治区党委常委,自治区政府副主席,宁东能源化工基地党工委书记、管委会主任。
十七届中央候补委员。
1976年3月~1994年3月,先后在海原县关桥乡贺堡小学、海原县教师进修学校、海原县文化局、山西财经学院,海原县政府招待所、商业局、财政局等单位工作、学习;
1994年3月,任固原行署财贸处副处长;
1995年5月,任固原行署财贸处处长;
1997年12月,任灵武市委副书记、市长;
2001年1月,任吴忠市副市长;
2001年9月,任吴忠市委常委、副市长;
2003年1月,任自治区民政厅党组书记、厅长;
2004年2月,任中卫市党工委副书记,市政府筹备组组长;
2004年4月,任中卫市党工委副书记、市长;
2004年5月,任中卫市委副书记、市长;
2007年7月,任自治区政府主席助理;
2008年1月,任自治区政府副主席、党组成员。
1980年9月~1995年12月,先后在宁夏农学院、南京农业大学、北京农业大学等单位学习、任教;
1995年12月,任宁夏农学院畜牧兽医系、动物科学系副主任;
1999年12月,任宁夏农学院教务处处长;
2001年9月,任自治区科技厅副厅长;
2002年5月,任自治区科技厅副厅长,民进自治区副主委(不驻会)(其间:2002年5月~11月挂职任科技部农村与社会发展司副司长);
2003年4月,任银川市副市长,民进自治区副主委(不驻会)(其间:2006年5月~2007年5月挂职任国务院南水北调工程建设领导小组办公室南水北调中线水源有限责任公司副总经理);
2007年5月,任民进自治区主委、银川市副市长;
2007年12月,任民进中央常委、自治区主委,银川市副市长;
2008年1月,任民进中央常委、自治区主委,自治区政府副主席;
2012年12月,任民进中央副主席、自治区主委,自治区政府副主席。
十一届全国政协委员。
1979年9月~1993年3月,先后在湖南农学院,中国农业科学院研究生院、蔬菜花卉研究所、国际马铃薯中心等单位学习、工作;
1993年3月,任中国农业科学院蔬菜花卉研究所副研究员(1999年3月任研究员);
1995年3月,任中国农业科学院蔬菜花卉研究所所长助理;
1997年3月,任中国农业科学院蔬菜花卉研究所副所长兼任农业部蔬菜品质检测中心主任;
2000年11月,任中国农业科学院蔬菜花卉研究所所长;
2001年12月,任中国农业科学院副院长、党组成员兼蔬菜花卉研究所所长;
2002年12月,任中国农业科学院副院长、党组成员(其间:2005年5月~2006年5月挂职任中国长江三峡工程开发总公司人力资源部副主任);
2008年4月,任中国农业科学院副院长、党组成员,自治区政府党组成员、主席助理(挂职);
2011年5月,任自治区政府副主席、党组成员。
1984年2月~1993年5月,先后在银川市郊区第二建筑工程公司、银川市政府驻上海联络处等单位工作;
1993年5月,任银川市政府驻上海联络处主任;
1994年9月,任银川市郊区党委常委、副区长;
1995年2月,任银川市郊区党委副书记、代区长、区长;
1996年12月,任银川市郊区党委书记;
2001年2月,任银川市委常委、郊区党委书记;
2001年9月,任银川市委常委、贺兰县委书记;
2002年11月,任银川市委常委、副市长;
2003年12月,任银川市委副书记、副市长;
2005年7月,任银川市委副书记、代市长;
2006年1月,任银川市委副书记、市长;
2007年9月,任吴忠市委书记、市人大常委会党组书记;
2007年12月,任吴忠市委书记,市人大常委会主任、党组书记;
2013年1月,任自治区政府副主席。
1981年9月~1996年4月,先后在宁夏农学院、西北农业大学、自治区财政厅等单位学习、工作;
1996年4月,任自治区财政厅预算处副处长;
1999年3月,任自治区财政厅预算处处长;
2003年1月,任自治区财政厅副厅长、党组成员;
2008年1月,任自治区财政厅党组书记、厅长;
2013年1月,任自治区政府副主席。